Entreprise : DREAMZ SAS - SIREN 824 303 408
Identité
Dénomination
DREAMZ SAS
SIREN (siège)
824 303 408
Date d'immatriculation au RNE
12/12/2016
Début d’activité
14/11/2016
Date de fin de la personne morale
11/12/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Le développement de jeux vidéos éducatifs.
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Capital social
1062.2 EUR
Adresse du siège
69 B RUE PHILIPPE DE GIRARD 75018 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Cotte BENJAMIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1990
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Jacquesson THOMAS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1990
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Louis-Lucas THIBAULT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1991
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/11/2016
Siret
82430340800010
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le développement de jeux vidéos éducatifs.
Adresse
69 B RUE PHILIPPE DE GIRARD
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2016B2769112
Date d'ajout
14/01/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 14/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B276919
Date d'ajout
18/02/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 18/02/2020 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
2016B276917
Date d'ajout
26/03/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 26/03/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201900794, date de cessation des paiements le 13/03/2019, et a désigné M. Jean-louis Gruter : Juge Commissaire, liquidateur SELARL ATHENA en la personne de Me Charlotte Thirion 76 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).