Entreprise : PASSION MOTOR SPORT SAS - SIREN 824 193 577
Identité
Dénomination
PASSION MOTOR SPORT SAS
Sigle
PMS
SIREN (siège)
824 193 577
Date d'immatriculation au RNE
07/12/2016
Date de fin de la personne morale
06/12/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
35000 EUR
Adresse du siège
2 RUE HELENE BOUCHER 45700 VILLEMANDEUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICARD SERGE , MARCEL
Nom d'usage
PICARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Montfermeil
Nom, Prénom(s)
VASSEUR PHILIPPE , JEAN , MICHEL , MARCEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Chuelles
Nom, Prénom(s)
VASSEUR PHILIPPE , JEAN-MICHEL , MARCEL
Nom d'usage
VASSEUR
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
CHUELLES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/09/2016
Siret
82419357700015
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente, réparation et entretien de cycles, motos, motocycles, motoculture automobile, neufs ou occasion.
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Adresse
2 RUE HELENE BOUCHER
45700 , VILLEMANDEUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
31/08/2020
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 26/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
04/03/2019
Description
Jugement du tribunal de Commerce d'Orléans en date du 27-02-2019 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15-01-2019, désignant en qualité de liquidateur SELARL VILLA FLOREK en la personne de Maître Delphine FLOREK 54 rue de la Bretonnerie 45000 ORLÉANS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).