Entreprise : MARKET FOOD DISTRIBUTION - SIREN 824 168 132
Identité
Dénomination
MARKET FOOD DISTRIBUTION
SIREN (siège)
824 168 132
Date d'immatriculation au RNE
08/12/2016
Début d’activité
28/11/2016
Date de fin de la personne morale
07/12/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Achat vente import-export distribution de tous produits alimentaires et de grandes consommations et de souvenirs de Paris. Centre d'achats gestion de stock. Achat et location d'immeubles
Code APE
4719B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
33 AV PHILIPPE-AUGUSTE 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Caboulet ALAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Lisieux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/11/2016
Siret
82416813200010
Code APE
4719B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat vente import-export distribution de tous produits alimentaires et de grandes consommations et de souvenirs de Paris. Centre d'achats gestion de stock. Achat et location d'immeubles
Adresse
33 AV PHILIPPE-AUGUSTE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2016B2739912
Date d'ajout
24/04/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 24/04/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B2739910
Date d'ajout
16/02/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 16/02/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202300459, date de cessation des paiements le 01/02/2023, et a désigné Mme Elisabeth Duval : Juge Commissaire, liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Sabine Rocher 5 rue de Palestro 75002 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).