Entreprise : ENERGINOV - SIREN 824 154 876
Identité
(Entreprise radiée le 08/06/2021)
Dénomination
ENERGINOV
SIREN (siège)
824 154 876
Date d'immatriculation au RNE
06/12/2016
Dissolution
- Date de dissolution : 17/07/2020
Fermeture de l'établissement - 82415487600018
- Date d'effet de la fermeture : 30/03/2021
Date de fin de la personne morale
05/12/2115
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2018
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
12000 EUR
Adresse du siège
35 RUE DU STADE-MALPAS 43370 CUSSAC-SUR-LOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MALPAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRAUD JULIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Cussac-sur-Loire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2016
Siret
82415487600018
Code APE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Code APRM
4322BB - Installation de chauffage individuel
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ENTRETIEN, MAINTENANCE ET INSTALLATION DE TOUS EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE, DE CLIMATISATION ET SANITAIRE
Code APRM
4322BB - Installation de chauffage individuel
Code APRM
4322BB - Installation de chauffage individuel
Adresse
35 RUE DU STADE
43370 , CUSSAC SUR LOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MALPAS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/003484
Date d'ajout
18/08/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 17/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/003484
Date d'ajout
18/08/2020
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 17/07/2020 - Siège de la liquidation : 35 Rue du Stade-Malpas 43370 CUSSAC-SUR-LOIRE - Publicité dans un support d'annonces légales : La Haute-Loire paysanne du 07/08/2020 rectifiée le 28/08/2020.
Numéro d'observation
F18/005726
Date d'ajout
13/12/2018
Description
L'Assemblée générale ordinaire du 28/09/2018 a pris acte de la démission de ses fonctions de Monsieur PRUNET Pierre, commissaire aux comptes titulaire, remplacé par le commissaire aux comptes suppléant DMGD, sans qu'il soit procédé à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/03/2023.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).