Entreprise : LA CONSULTATION JAURES - SIREN 823 946 546
Identité
(Entreprise radiée le 20/10/2022)
Dénomination
LA CONSULTATION JAURES
SIREN (siège)
823 946 546
Date d'immatriculation au RNE
24/11/2016
Date de fin de la personne morale
23/11/2023
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
870 EUR
Adresse du siège
21 RUE HENRI MURGER 75019 PARIS 19 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Attias REBECCA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Romainville
Nom, Prénom(s)
Grizivatz CATHERINE
Nom d'usage
Saladin
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Hervé MARTINE
Nom d'usage
Sgambato
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Armellino MARION
Nom d'usage
Vallet
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Carassik DANIELLE
Nom d'usage
Poidevin
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Mansuy MARIE-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Rocquencourt
Nom, Prénom(s)
Cohen CHANTAL
Nom d'usage
Alimi
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Saint-Mandé
Nom, Prénom(s)
Milon MARIE-LUCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Denis de Rivoyre FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Teboul NICOLE
Nom d'usage
Squinazi
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/08/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/2016
Siret
82394654600012
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de moyens utiles destinés à faciliter l'activité professionnelle des associés sans que la société puisse elle même exercer ladite activité.
Adresse
21 RUE 21 rue Henri Mürger
75019 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2016D0595327
Date d'ajout
20/10/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 28-09-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016D0595318
Date d'ajout
08/09/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 25-08-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Parisien DU : 29-08-2022, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).