Entreprise : CPS - SIREN 823 932 231
Identité
Dénomination
CPS
SIREN (siège)
823 932 231
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2016
Début d’activité
16/11/2016
Date de fin de la personne morale
24/11/2115
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Conseils en systèmes et logiciels informatiques
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Capital social
8640 EUR
Adresse du siège
76 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Caseiro ENRIQUE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1988
Commune de résidence
Argenteuil
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/11/2016
Siret
82393223100025
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseils en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
76 RUE DE LA POMPE
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/11/2016
Siret
82393223100017
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
116 BD MAURICE BARRES
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2018B0722615
Date d'ajout
23/04/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 23/04/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2018B0722613
Date d'ajout
28/06/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 28/06/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202301780, date de cessation des paiements le 28/12/2021, et a désigné : juge commissaire M. Patrick Renouard liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
54753
Date d'ajout
19/03/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS
Numéro d'observation
2018B072261
Date d'ajout
15/03/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
66309
Date d'ajout
25/11/2016
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).