Entreprise : SOCIETE D'EXPLOITATION DU PUCK - SIREN 823 890 728
Identité
(Entreprise radiée le 09/12/2020)
Dénomination
SOCIETE D'EXPLOITATION DU PUCK
SIREN (siège)
823 890 728
Date d'immatriculation au RNE
22/11/2016
Date de fin de la personne morale
21/11/2115
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
35 BD DES CAPUCINES 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAGNON BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Saint-Germain-En-Laye
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/04/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/12/2016
Siret
82389072800012
Enseigne
LE PUCK
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un bar, restaurant.
Adresse
31 RUE 31 Rue d'Oberstdorf
74120 , Megève - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/04/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/04/2019
Siret
82389072800020
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
35 BD DES CAPUCINES
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2019B1390310
Date d'ajout
09/12/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2019B139035
Date d'ajout
09/12/2020
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 28-09-2020
Numéro d'observation
2019B139037
Date d'ajout
09/12/2020
Description
Associé unique : MER ET NEIGE HOLDING SAS 35 bd des Capucines 75002 Paris 800 357 329 Rcs Paris
Numéro d'observation
2019B139031
Date d'ajout
20/05/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
F18/003570
Date d'ajout
20/03/2018
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 09/02/2018.
Numéro d'observation
F16/014273
Date d'ajout
20/12/2016
Description
Déclaration de début d'activité suite à l'achat de l'établissement sis à 31 Rue d'Oberstdorf 74120 MEGEVE au prix stipulé de 42 000 EUROS - Vendeur : OLIVIER-MARTIN (788 794 477 RCS Annecy) - Publicité : Le Faucigny du 01/12/2016 - Lieu des oppositions : Pour la validité au siège du fonds cédé, soit à MEGEVE (74120) 31 rue d'Oberstdorf et pour la correspondance Etude de Me Albert HOLTZ sis à THONON LES BAINS (74200) 28 rue du Pamphiot - Date d'effet : 14/12/2016.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).