Entreprise : L M - SIREN 823 646 377
Identité
(Entreprise radiée le 05/01/2024)
Dénomination
L M
SIREN (siège)
823 646 377
Date d'immatriculation au RNE
09/11/2016
Fermeture de l'établissement - 82364637700023
- Date d'effet de la fermeture : 16/10/2023
Fermeture de l'établissement - 82364637700015
- Date d'effet de la fermeture : 23/02/2022
Date de fin de la personne morale
08/11/2115
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
379 CHE DE FONTARECHES 30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ MARIELA
Nom d'usage
DAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Saint-Quentin-la-Poterie
Nom, Prénom(s)
DAUDE LUDOVIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Saint-Quentin-la-Poterie
Dénomination
DAULIO
Qualité
Autre
Commune de résidence
La Londe-les-Maures
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/02/2022
Siret
82364637700023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
.L'acquisition, l'exploitation par location ou autrement dont notamment l'attribution gratuite de la jouissance partielle ou totale à un ou plusieurs associés et la cession éventuelle de terrain et de construction sis 860 chemin des Génévriers 83260 LA CRAU.
Adresse
379 CHE 379 Chemin de Fontarèches
30700 , Saint-Quentin-la-Poterie - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/02/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/11/2016
Siret
82364637700015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
860 CHE DES GENEVRIERS
83260 , LA CRAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/014100
Date d'ajout
19/04/2022
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Madame DAUDE Mariéla Nouvelle Adresse : 379 Chemin de Fontarèches 30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE Monsieur DAUDE Ludovic Nouvelle Adresse : 379 Chemin de Fontarèches 30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/014100
Date d'ajout
19/04/2022
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 860 Chemin des Genévriers 83260 LA CRAU (Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon) Nouveau siège social : 379 Chemin de Fontarèches 30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE à compter du 23/02/2022
Numéro d'observation
F22/014100
Date d'ajout
19/04/2022
Description
Transfert du principal établissement au 379 Chemin de Fontarèches 30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE à compter du 23/02/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).