Entreprise : RED BIKE - SIREN 823 531 777
Identité
Dénomination
RED BIKE
SIREN (siège)
823 531 777
Date d'immatriculation au RNE
03/11/2016
Début d’activité
24/11/2016
Date de fin de la personne morale
02/11/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
achat, vente, location et réparation de motocyclettes et d'engins a deux roues et plus, achat vente et location de véhicules de tourismes
Code APE
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
83 AV DU CAP PINEDE ROC 3 13015 MARSEILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBERT QUENTIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Le Rove
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/11/2016
Siret
82353177700014
Nom commercial
KING MOTO
Enseigne
KING MOTO
Code APE
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, vente, location, réparation de motocyclette, ainsi que l'achat, la vente, la location de véhicules de tourisme en clientèle.
Adresse
83 AV DU CAP PINEDE ROC 3
13015 , MARSEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5062
Date d'ajout
01/02/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille prononce en date du 01/02/2024 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 01/02/2024 et a désigné Liquidateur Me Hidoux Jean-Charles 64 Rue Montgrand 13006 Marseille . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc. Nature de la procédure d'insolvabilité : non concernée .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7833
Date d'ajout
03/02/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 03/02/2021 nommant M. Gaillot Philippe juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
19288
Date d'ajout
17/07/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille a prononcé en date du 16/07/2020, le report de la date de cessation des paiements au 01/04/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).