Entreprise : PRESTABAT - SIREN 823 465 786
Identité
(Entreprise radiée le 26/09/2018)
Dénomination
PRESTABAT
SIREN (siège)
823 465 786
Date d'immatriculation au RNE
02/11/2016
Date de fin de la personne morale
01/11/2115
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
50 EUR
Adresse du siège
39 RUE DAILLON 83000 TOULON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POULLARD JEAN-LAURENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Tourves
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/10/2016
Siret
82346578600015
Code APE
7490A - Activité des économistes de la construction
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité des économistes de la construction
Adresse
22 RUE SADI CARNOT
83170 , TOURVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/10/2016
Siret
82346578600023
Code APE
7490A - Activité des économistes de la construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseils et prestations de services dans le secteur du bâtiment et en toute opération immobilière
Adresse
39 RUE 39 Rue Daillon
83000 , Toulon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
46337
Date d'ajout
26/09/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 31/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
38124
Date d'ajout
03/07/2018
Description
Dissolution à compter du 15/03/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/03/2018 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale TPBM du 30/05/2018
Numéro d'observation
7871
Date d'ajout
04/12/2017
Description
Radiation du RCS le 04/12/2017 avec effet au 02/11/2017 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Toulon par suite du transfert du siège social : 22 RUE Sadi Carnot 83170 TOURVES au 39 RUE Daillon 83000 TOULON. rcs Toulon B 823 465 786 N° de gestion 2017 B 2213
Numéro d'observation
19783
Date d'ajout
30/11/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège à compter du 02/11/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).