Entreprise : CHARLY - SIREN 823 346 671
Identité
Dénomination
CHARLY
SIREN (siège)
823 346 671
Date d'immatriculation au RNE
27/10/2016
Date de fin de la personne morale
26/10/2115
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
PL DU COMMANDANT DUMONT 05130 TALLARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICARD PASCAL , JEAN , PAUL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Remollon
Nom, Prénom(s)
REGNIER FREDERIC , DANIEL , CLAUDE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Tallard
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2016
Siret
82334667100014
Nom commercial
CHEZ CHARLIE
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un bar, brasserie, restaurant, glacier.
Adresse
PL DU COMMANDANT DUMONT
05130 , TALLARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/002466
Date d'ajout
19/04/2024
Description
Arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 04/04/2024 infirmant le jugement du tribunal de commerce de GAP du 10 mars 2023 et, statuant, déboute Me LAGEAT, représentant la SCP J.P LOUIS & LAGEAT, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CHARLY de sa demande de mesure d’interdiction de gérer à l’égard de Madame Rina GAUTHIER.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/002465
Date d'ajout
19/04/2024
Description
Arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 04/04/2024 infirmant le jugement du tribunal de commerce de GAP du 10 mars 2023 et, statuant à nouveau, prononce à l'encontre de Monsieur Frédéric REGNIER, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 2 ans.
Numéro d'observation
F23/003152
Date d'ajout
01/06/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Gap en date du 01/06/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F20/006560
Date d'ajout
15/12/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Gap en date du 11/12/2020 prononçant l'adoption du régime des articles 640-1 et suivants du code de commerce (régime normal de la LJ)
Numéro d'observation
F20/005212
Date d'ajout
19/10/2020
Description
Par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Gap en date du 01/10/2020, Monsieur Philippe GROS a été désigné en qualité de juge-commissaire suppléant, en remplacement de Monsieur Claude CONTI.
Numéro d'observation
F19/004509
Date d'ajout
11/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Gap en date du 11/10/2019 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : Maître Anne LAGEAT membre de la SCP J.P LOUIS & A. LAGEAT 90 boulevard Pompidou Immeuble : le Président 05000 Gap . Date de cessation des paiements : 11/10/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).