Entreprise : LILAS 1 - SIREN 823 334 800
Identité
(Entreprise radiée le 22/05/2023)
Dénomination
LILAS 1
SIREN (siège)
823 334 800
Date d'immatriculation au RNE
24/10/2016
Fermeture de l'établissement - 82333480000021
- Date d'effet de la fermeture : 21/04/2023
Fermeture de l'établissement - 82333480000013
- Date d'effet de la fermeture : 28/02/2017
Date de fin de la personne morale
23/10/2115
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
93910971 EUR
Adresse du siège
39 PAE VENDEE SUD LOIRE 85600 MONTAIGU-VENDEE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARNIMOLLA REMI
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
BASQUIN GUILLAUME
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DESCAZEAUX HERVE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
Brodetsky NICOLAS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
OHAYON MARC , JAIS , DAVID
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1986
Commune de résidence
Paris
Dénomination
K P M G SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Dénomination
BECOUZE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Angers
Dénomination
NPB CONSEILS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
Bon Topco
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
NPB CONSEILS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/10/2016
Siret
82333480000013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
39 RUE DE LA GARE DE REUILLY
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/04/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/10/2016
Siret
82333480000021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l'apport d'actions ou d'autres valeurs mobilières dans toutes sociétés.
Adresse
39 parc d'Activités Sud Loire Boufféré
85612 , Montaigu CEDEX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
41
Date d'ajout
22/05/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 21.04.2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
02/05/2023
Description
Décision de l'associé unique en date du 20-03-2023 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique BON BIDCO, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans Actu.fr du 21-03-2023
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/03/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).