Entreprise : GARDEN STUDIO - SIREN 823 292 008
Identité
Dénomination
GARDEN STUDIO
SIREN (siège)
823 292 008
Date d'immatriculation au RNE
26/10/2016
Date de fin de la personne morale
25/10/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
CHE DES BONNETS 13530 TRETS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BRANCHE A
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRELATRE GAELLE
Nom d'usage
CHEVALIER
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Trets
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/10/2016
Siret
82329200800013
Nom commercial
DIGITAL GARDEN STUDIO
Enseigne
GARDEN STUDIO
Code APE
8130Z - Services d'aménagement paysager
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité de paysagiste, création travaux d'aménagements paysagers, réalisation entretien de parcs et jardins, milieu aquatique, reboisement, fauchage, débroussaillement, végétalisation, travaux de génie végétal et de génie écologique, application produits phystopharmaceutiques, installation de systèmes d'arrosage intégré et d'éclairage, paysagisme d'intérieur, végétalisation des terrasses et toitures, maçonnerie pays
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Adresse
CHE DES BONNETS
13530 , TRETS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BRANCHE A
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9464
Date d'ajout
11/06/2019
Description
Radiation du RCS le 11/06/2019 avec effet au 31/12/2018 CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1872
Date d'ajout
28/01/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/09/2018 Liquidateur : CHEVALIER Gaëlle Ancien Président Le siège de la liquidation est fixé à : chemin des Bonnets - Branche à 13530 Trets Journal d'annonces légales : Le Régional en date du 30/01/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).