Entreprise : OPTIMUM FINANCE GROUP - SIREN 823 272 380
Identité
Dénomination
OPTIMUM FINANCE GROUP
SIREN (siège)
823 272 380
Date d'immatriculation au RNE
20/10/2016
Début d’activité
15/10/2016
Date de fin de la personne morale
19/10/2115
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit et notamment par souscription ou rachat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés dans toutes sociétés ou entreprises, constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit, industrielles, commerciales, financières, agricoles, immobilières ou autres ; toutes prestations de services, conseils, études en faveur de ces sociétés ou entreprises.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
52 BD GABRIEL KOENIGS 31300 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GABRIEL ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
CHRISTIN MARIE-PIERRE
Nom d'usage
MARTY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
PELEGRY STEPHANE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
BERGES THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/10/2016
Siret
82327238000010
Nom commercial
OPTIMUM FINANCE GROUP
Enseigne
OPTIMUM FINANCE GROUP
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit et notamment par souscription ou rachat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés dans toutes sociétés ou entreprises, constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit, industrielles, commerciales, financières, agricoles, immobilières ou autres ; toutes prestations de services, conseils, études en faveur de ces sociétés ou entreprises.
Autres Activités
La prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit et notamment par souscription ou rachat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés dans toutes sociétés ou entreprises, constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit, industrielles, commerciales, financières, agricoles, immobilières ou autres ; toutes prestations de services, conseils, études en faveur de ces sociétés ou entreprises.
Adresse
52 BD GABRIEL KOENIGS
31300 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/019459
Date d'ajout
17/04/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 17/04/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/019493
Date d'ajout
17/04/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 17/04/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F22/033065
Date d'ajout
04/07/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 04/07/2022 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SELARL JULIEN PAYEN prise en la personne de Me Julien PAYEN 54 rue Pargaminières Cs 18501 31685 Toulouse CEDEX 6. Date de cessation des paiements : 11/05/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).