Entreprise : M.S.C - SIREN 823 129 853
Identité
Dénomination
M.S.C
SIREN (siège)
823 129 853
Date d'immatriculation au RNE
14/10/2016
Date de fin de la personne morale
13/10/2115
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
221 RUE LA FAYETTE 75010 PARIS 10 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Ozturk HABIB
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MOREAU MAXIME , BERNARD , RENE
Nom d'usage
MOREAU
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
ROMILLY SUR SEINE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/01/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/10/2016
Siret
82312985300029
Code APE
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Carrelage.
Adresse
221 RUE 221 rue Lafayette
75010 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/10/2016
Siret
82312985300011
Code APE
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale règlementée
Activité principale
CARRELAGE
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Adresse
19 RUE JACQUES MONOD
10100 , ROMILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2017B1831612
Date d'ajout
09/06/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 09/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2017B1831610
Date d'ajout
11/12/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 11/12/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201903010, date de cessation des paiements le 11/06/2018, et a désigné M. Michel Rowan : Juge Commissaire, liquidateur SELARL ACTIS Mandataires judiciaires en la personne Me Julie Perrot 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2017B183169
Date d'ajout
30/01/2019
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Numéro d'observation
2017B183167
Date d'ajout
30/10/2018
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 et R123-168 du code de commerce (information de la société de domiciliation).
Numéro d'observation
3869
Date d'ajout
04/08/2017
Description
Radiation du RCS le 04/08/2017 avec effet au 20/07/2017
Numéro d'observation
2017B183161
Date d'ajout
31/07/2017
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).