Entreprise : AZUR MOTORS - SIREN 822 976 098
Identité
Dénomination
AZUR MOTORS
SIREN (siège)
822 976 098
Date d'immatriculation au RNE
03/10/2016
Début d’activité
28/09/2016
Date de fin de la personne morale
02/10/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prises de participations dans des entreprises et ou sociétés qu'elles soient commerciales ou civiles gestion administration et cession de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers détenus par la société.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
83 AV DU CAP PINEDE ROC 3 13015 MARSEILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBERT QUENTIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Le Rove
Dénomination
AUDITA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
EFIDIA LOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Aix-en-Provence CEDEX 3
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/09/2016
Siret
82297609800019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prises de participations dans des sociétés et gestion de ces participations.
Autres Activités
Prises de participations dans des sociétés et gestion de ces participations.
Adresse
83 AV DU CAP PINEDE ROC 3
13015 , MARSEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3267
Date d'ajout
31/01/2023
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 31/01/2023 nommant M. Brossier juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62179
Date d'ajout
04/11/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 04/11/2021 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2020J00071 désigne liquidateur Me Hidoux Jean-Charles 64 Rue Montgrand 13006 Marseille
Numéro d'observation
33546
Date d'ajout
20/05/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20/05/2021 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 23/04/2021
Numéro d'observation
7955
Date d'ajout
03/02/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 03/02/2021 nommant M. Gaillot Philippe juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
31620
Date d'ajout
29/10/2020
Description
En application de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020, la période d'observation est prolongée jusqu'au 23/04/2021
Numéro d'observation
19289
Date d'ajout
17/07/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille a prononcé en date du 16/07/2020, le report de la date de cessation des paiements au 01/04/2019
Numéro d'observation
1630
Date d'ajout
23/01/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille, prononce en date du 23/01/2020, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2020J00071, date de cessation des paiements le 22/01/2020 désigne Administrateur SCP Avazeri-Bonetto, Mission Conduite Par Me F.Avazeri 23/29 Rue Haxo 13001 Marseille avec pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion, Mandataire judiciaire Me Hidoux Jean-Charles 64 Rue Montgrand 13006 Marseille, et ouvre une période d'observation expirant le 23/07/2020 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc Nature de la procédure d'insolvabilité : non concernée .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).