Entreprise : LE COMPTOIR DU GRENIER - SIREN 822 973 277
Identité
(Entreprise radiée le 01/03/2018)
Dénomination
LE COMPTOIR DU GRENIER
SIREN (siège)
822 973 277
Date d'immatriculation au RNE
14/10/2016
Date de fin de la personne morale
13/10/2115
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2017
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4000 EUR
Adresse du siège
3 EGLISE DE SAINTE AGATHE 32430 ENCAUSSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRENIER JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Encausse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2016
Siret
82297327700020
Code APE
4781Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de boissons alcoolisées ou non et plus généralement de tous produits alimentaires et produits dérivés.
Adresse
13 RUE DES PAYS D'OC
31380 , VILLARIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2016
Siret
82297327700012
Enseigne
LE GRENIER DES PIRATES
Code APE
4781Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Activité principale
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Adresse
3 EGLISE DE SAINTE AGATHE
32430 , ENCAUSSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
876
Date d'ajout
28/02/2018
Description
Radiation du RCS le 28/02/2018 avec effet au 31/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
318
Date d'ajout
23/01/2018
Description
--- Dissolution amiable de la société à compter du 31/10/2017 --- Liquidateur : GRENIER Jean-Christophe Le siège de la liquidation est fixé au 3 Eglise de Sainte-Agathe - 32430 Encausse Journal d'annonces légales : VOIX DU GERS en date du 08/12/2017 Fin des fonctions de directeur général de CHAUVET née GRENIER Céline à compter du 31/10/2017. Cessation totale d'activité de la société à compter du 31/10/2017.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).