Entreprise : JD BTP CARAIBES - SIREN 822 877 981
Identité
Dénomination
JD BTP CARAIBES
SIREN (siège)
822 877 981
Date d'immatriculation au RNE
30/09/2016
Début d’activité
01/10/2016
Date de fin de la personne morale
09/10/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Construction et rénovation de bâtiments travaux publics
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
QUA MONT VERT 97231 LE ROBERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUVILLE GEORGE-MARIE , FRANCOISE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Le robert
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2016
Siret
82287798100016
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Construction et rénovation de bâtiments travaux publics
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Autres Activités
CONSTRUCTION DE BATIMENTS
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Adresse
QUA MONT VERT
97231 , LE ROBERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
19/05/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 18/05/2021 prononçant la liquidation judiciaire, et désignant liquidateur la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me Michel BES Centre d'affaires Dillon Valmenière - Boulevard de la Pointe des sables - BP 69 - 97256 FORT DE FRANCE cedex,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/11/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 24/11/2020, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d'Administrateur Judiciaire, la SELARL AJA Associés en la personne de Me Lesly Miroite Zac de l étang Z'Abricot - Centre d'Affaires AGORA 97200 FORT DE FRANCE,, avec pour mission : d'assister, en qualité de Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me Michel BES Centre d'affaires Dillon Valmenière - Boulevard de la Pointe des sables - BP 69 - 97256 FORT DE FRANCE cedex,, date de cessation des paiements le 13/03/2020.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).