Entreprise : AZUL PEINTURE - SIREN 822 785 440
Identité
Dénomination
AZUL PEINTURE
SIREN (siège)
822 785 440
Date d'immatriculation au RNE
06/10/2016
Début d’activité
01/10/2016
Date de fin de la personne morale
05/10/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Travaux en peinture en bâtiment.
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
2 CHE DE CORBIERES 30250 JUNAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIMA DA SILVA ALCIDES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2016
Siret
82278544000014
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travaux en peinture en bâtiment.
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Adresse
2 CHE DE CORBIERES
30250 , JUNAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/011323
Date d'ajout
23/03/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 23/03/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/029090
Date d'ajout
10/11/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 10/11/2020 prononçant la conversion en liquidation judiciaire désignant en qualité de Liquidateur judiciaire la SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard demeurant 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes
Numéro d'observation
F20/004554
Date d'ajout
26/02/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 26/02/2020 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes. . Date de cessation des paiements : 01/05/2019
Numéro d'observation
F17/010278
Date d'ajout
22/06/2017
Description
Modification relative aux dirigeants ARMANI Maxime Charles Marie Michel nom d'usage : ARMANI Maxime n'est plus gérant LIMA DA SILVA Alcides nom d'usage : LIMA DA SILVA Alcides devient gérant à compter du 19/06/2017
Numéro d'observation
F17/010278
Date d'ajout
22/06/2017
Description
Société unipersonnelle devient pluripersonnelle à compter du 19/06/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
;LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).