Entreprise : JAYA - SIREN 822 775 292
Identité
(Entreprise radiée le 10/10/2022)
Dénomination
JAYA
SIREN (siège)
822 775 292
Date d'immatriculation au RNE
26/09/2016
Date de fin de la personne morale
25/09/2115
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
72 RUE DE FRANCE 77300 FONTAINEBLEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUGNE CHRISTIAN , CHARLES , ALBERT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Le Vaudoué
Nom, Prénom(s)
BERNARD GIOVANNA , MARIE , MATHILDE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Oncy-sur-École
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2016
Siret
82277529200011
Nom commercial
JAYA
Code APE
8230Z - Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Production de soins holistiques à travers la vente, organisations d'événements.
Adresse
72 RUE 72 Rue de France
77300 , Fontainebleau - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22390
Date d'ajout
21/11/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 20/11/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Archibald représentée par Me Virginie Laure
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2892
Date d'ajout
20/02/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun prononce en date du 20/02/2023, la liquidation judiciaire sous le numéro 2023J00137, date de cessation des paiements le 21/08/2021, désigne liquidateur SELARL Archibald représentée par Me Virginie Laure 50 Avenue Thiers 77000 Melun, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
22130
Date d'ajout
10/10/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Melun le 10/10/2022
Numéro d'observation
15332
Date d'ajout
05/07/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
76337
Date d'ajout
05/07/2017
Description
Démission pour ordre de Monsieur GOUGNE Christian En qualité de Directeur général A compter du 26/04/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).