Entreprise : PENHOET - SIREN 822 586 681
Identité
Dénomination
PENHOET
SIREN (siège)
822 586 681
Date d'immatriculation au RNE
19/09/2016
Début d’activité
07/09/2016
Date de fin de la personne morale
18/09/2115
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquérir ou de détenir durablement des participations dans toutes sociétés Françaises ou étrangères qui ne sont pas susceptibles de modifier le caractère civil de son activité.
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
155 RUE DU DOCTEUR BAUER 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LASSEIGNE HERVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Paris 1er Arrondissement
Dénomination
ARTA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Ouen
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/09/2016
Siret
82258668100014
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquérir ou de détenir durablement des participations dans toutes sociétés Françaises ou étrangères qui ne sont pas susceptibles de modifier le caractère civil de son activité.
Adresse
155 RUE DU DOCTEUR BAUER
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/02/2020
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 25/11/2019 Dénomination de l'associé unique : ARTA, 155 Rue du Docteur Bauer - Bâtiment Energy III 93400 SAINT OUEN, immatriculé au RCS de BOBIGNY 392 353 603 Journal d'annonces légales : Le Quotidien Juridique en date du 28/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
51007
Date d'ajout
07/11/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 155 RUE DU DOCTEUR BAUER BATIMENT ENERGY III 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 155 RUE DU DOCTEUR BAUER BATIMENT ENERGY III 93400 ST OUEN SUR SEINE. Etablissement principal - Ancienne adresse: 155 RUE DU DOCTEUR BAUER BATIMENT ENERGY III 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 155 RUE DU DOCTEUR BAUER BATIMENT ENERGY III 93400 ST OUEN SUR SEINE. Domicile représentant - Ancienne adresse: 155 RUE DU DOCTEUR BAUER ENERGY III 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 155 RUE DU DOCTEUR BAUER ENERGY III 93400 ST OUEN SUR SEINE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).