Entreprise : GUEVINCO VOYAGES - SIREN 822 509 832
Identité
(Entreprise radiée le 13/03/2020)
Dénomination
GUEVINCO VOYAGES
SIREN (siège)
822 509 832
Date d'immatriculation au RNE
14/09/2016
Fermeture de l'établissement - 82250983200017
- Date d'effet de la fermeture : 10/12/2018
Fermeture de l'établissement - 82250983200025
- Date d'effet de la fermeture : 15/01/2020
Date de fin de la personne morale
13/09/2115
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
11 PL CORNEILLE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMELLE YANN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
GUERIN VINCENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/09/2016
Siret
82250983200017
Enseigne
VINCENT GUERIN SPORTS VOYAGES
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Agence de voyages, tourisme d'affaires.
Adresse
92 RUE 92 Rue du Point du Jour
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/12/2018
Siret
82250983200025
Enseigne
VINCENT GUERIN SPORTS VOYAGES
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Activité principale
Activités des agences de voyage
Adresse
11 PL CORNEILLE
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16997
Date d'ajout
13/03/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/01/2020
Description
Dissolution à compter du 31/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/10/2019, liquidateur : GUERIN Vincent, siège de la liquidation : 1B Rue Eugene Baudouin 92130 Issy-les-Moulineaux, parution de la publicité légale : ECHOS SOCIETE en date du 07/01/2020
Numéro d'observation
52870
Date d'ajout
14/09/2016
Description
En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité de agence de voyages est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).