Entreprise : M.A.G - SIREN 822 338 554
Identité
Dénomination
M.A.G
SIREN (siège)
822 338 554
Date d'immatriculation au RNE
06/09/2016
Début d’activité
29/07/2016
Date de fin de la personne morale
05/09/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La conception, la production, la réalisation, la distribution, la promotion, l'édition et de manière générale la participation et l'exploitation de toute ¿uvre cinématographique ou audiovisuelle sous toute forme que ce soit et tout support; la propriété et la gestion des droits attachés; toute action et prestation se rapportant à l'exploitation de l'image et du son.
Code APE
5913A - Distribution de films cinématographiques
Capital social
176472 EUR
Adresse du siège
11 RUE DES ARQUEBUSIERS 75003 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
11-13
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Agneray EMMANUEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Gilbert YANNIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Magnien RICHARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/07/2016
Siret
82233855400014
Nom commercial
M.A.G DISTRIBUTION
Code APE
5913A - Distribution de films cinématographiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Conception, production, réalisation, distribution, promotion, édition, participation à toute ¿uvre cinématographique ou audiovisuelle.
Adresse
11 RUE DES ARQUEBUSIERS
75003 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
11-13
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2016B198477
Date d'ajout
06/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 06/06/2018 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201800792 désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Charles-Axel Chuine 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10, maintient M. François Thieffry, juge commissaire,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B198475
Date d'ajout
28/03/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 28/03/2018 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201800792 date de cessation des paiements le 14/03/2018, et a désigné juge commissaire : M. François Thieffry, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Charles-Axel Chuine 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 28/09/2018, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).