Entreprise : TVH GROUP - SIREN 822 309 357
Identité
(Entreprise radiée le 12/04/2023)
Dénomination
TVH GROUP
SIREN (siège)
822 309 357
Date d'immatriculation au RNE
02/09/2016
Fermeture de l'établissement - 82230935700025
- Date d'effet de la fermeture : 28/12/2022
Fermeture de l'établissement - 82230935700017
- Date d'effet de la fermeture : 28/02/2017
Date de fin de la personne morale
01/09/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
11266415 EUR
Adresse du siège
6 AV MARCEAU 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Tubiana GUY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Nom, Prénom(s)
Zowczak BENJAMIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1986
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Boisneault ERIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Mahcer AHMED
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Leclercq ARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Palas LEA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1990
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Fabre MURIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Desvernois CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
Perrin-Pelletier DIANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1992
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Colas TANCREDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1992
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
FINANCIERE PBG
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Maisons Laffitte
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/08/2016
Siret
82230935700017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
15 AV D EYLAU
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/08/2016
Siret
82230935700025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation, l'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères.
Adresse
6 AV 6 avenue Marceau
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2016B1972945
Date d'ajout
12/04/2023
Description
Radiation. Fusion Absorption par MIDCO PBG SAS 22 Rue Guynemer 78600 Maisons-Laffitte RCS 901 631 929 Versailles le 28-12-2022
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).