Entreprise : SCI MARQUISES - SIREN 822 113 759
Identité
Dénomination
SCI MARQUISES
SIREN (siège)
822 113 759
Date d'immatriculation au RNE
23/08/2016
Dissolution
Date de fin de la personne morale
22/08/2115
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LE PRERON 22980 VILDE-GUINGALAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOL STANISLAS , ALEXANDRE , BRIEUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Saint-Carne
Nom, Prénom(s)
PALLU MATHIEU , CEDRIC , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Vilde Guingalan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/08/2016
Siret
82211375900010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, l'administration, la gestion par location de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
LE PRERON
22980 , VILDE-GUINGALAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12165
Date d'ajout
20/12/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/11/2023 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/12/2023
Description
Dissolution à compter du 30/11/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2023, siège de la liquidation : le Preron 22980 Vildé-Guingalan, parution de la publicité légale : Terra paru le 19/12/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).