Entreprise : CABINET LOG EXPERTISE - SIREN 822 080 073
Identité
(Entreprise radiée le 17/06/2022)
Dénomination
CABINET LOG EXPERTISE
SIREN (siège)
822 080 073
Date d'immatriculation au RNE
18/08/2016
Fermeture de l'établissement - 82208007300031
- Date d'effet de la fermeture : 17/06/2022
Fermeture de l'établissement - 82208007300015
- Date d'effet de la fermeture : 20/10/2017
Fermeture de l'établissement - 82208007300023
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2018
Date de fin de la personne morale
17/08/2115
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
32 AV SAINTE BARBE 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Aubergenville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/08/2016
Siret
82208007300015
Code APE
6621Z - Évaluation des risques et dommages
Activité principale
Évaluation des risques et dommages
Adresse
22 BD PIERRE LEFAUCHEUX
78410 , AUBERGENVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/08/2016
Siret
82208007300031
Code APE
6621Z - Évaluation des risques et dommages
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
cabinet d'expertise auprès des compagnies d'assurance
Adresse
32 AV 32 Avenue Sainte-Barbe
95230 , Soisy-sous-Montmorency - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/10/2017
Siret
82208007300023
Code APE
6621Z - Évaluation des risques et dommages
Activité principale
Évaluation des risques et dommages
Adresse
4 RUE DE LA CROIX VIGNERON
95160 , MONTMORENCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26101
Date d'ajout
17/06/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 17/06/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl Mmj prise en la personne de Me Yannick Mandin . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 17/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26101
Date d'ajout
17/06/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
5028
Date d'ajout
01/02/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 31/01/2022, prononce l'interdiction de Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, à l'encontre de M. Olivier DOS SANTOS, pour une durée de 6 ans
Numéro d'observation
13374
Date d'ajout
12/06/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 12/06/2020, la liquidation judiciaire sous le numéro 2020J00292, date de cessation des paiements le 12/12/2018, désigne liquidateur Selarl Mmj prise en la personne de Me Yannick Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Nature de la procédure d'insolvabilité : non concernée .
Numéro d'observation
20286
Date d'ajout
09/11/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PONTOISE Sous le numéro 2017B4875
Numéro d'observation
45010
Date d'ajout
08/11/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
84771
Date d'ajout
18/08/2016
Description
En cours d'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance,banque et finances.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).