Entreprise : LE GRANIER - SIREN 822 058 186
Identité
Dénomination
LE GRANIER
SIREN (siège)
822 058 186
Date d'immatriculation au RNE
31/01/2022
Début d’activité
21/04/2020
Date de fin de la personne morale
30/01/2115
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
La propriété, la gestion de parts sociales, les actions, le portefeuille de valeurs mobilières, tout fonds de capitalisation, tous droits sociaux détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, l'acquisition, l'administration et la gestion par bail de tous immeubles bâtis ou non.
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
2000000 EUR
Adresse du siège
RTE D'AIGUES-MORTES 30220 SAINT LAURENT D'AIGOUZE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS CACHEMIRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRIN-COCON CORINNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Saintes-Maries-de-la-Mer
Nom, Prénom(s)
PIZZATO DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Saintes-Maries-de-la-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/04/2020
Siret
82205818600039
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
La propriété, la gestion de parts sociales, les actions, le portefeuille de valeurs mobilières, tout fonds de capitalisation, tous droits sociaux détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, l'acquisition, l'administration et la gestion par bail de tous immeubles bâtis ou non.
Autres Activités
La propriété, la gestion de parts sociales, les actions, le portefeuille de valeurs mobilières, tout fonds de capitalisation, tous droits sociaux détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, l'acquisition, l'administration et la gestion par bail de tous immeubles bâtis ou non.
Adresse
RTE D'AIGUES-MORTES
30220 , SAINT LAURENT D'AIGOUZE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS CACHEMIRE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/11/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/04/2020
Siret
82205818600021
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
RTE DEPARTEMENTALE 570
13460 , SAINTES-MARIES-DE-LA-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEMIN DU MAS BARCO, CABANE 73
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/08/2016
Siret
82205818600013
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
221 RUE DU MANIGLIER
38530 , PONTCHARRA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1032
Date d'ajout
01/02/2022
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes par suite du transfert du siege social Chemin du Mas Barco, Cabane 73 Route Départementale 570 13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER au Route d'Aigues-Mortes Mas Cachemire 30220 SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE à compter du 09/11/2021 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le 31/01/2022 sous le numéro A2022/001211)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/004327
Date d'ajout
31/01/2022
Description
Transfert du principal établissement au Route d'Aigues-Mortes Mas Cachemire 30220 SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE à compter du 09/11/2021
Numéro d'observation
F22/004327
Date d'ajout
31/01/2022
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : Chemin du Mas Barco, Cabane 73 Route Départementale 570 13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (Greffe du Tribunal de Commerce de Tarascon) Nouveau siège social : Route d'Aigues-Mortes Mas Cachemire 30220 SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE à compter du 09/11/2021
Numéro d'observation
F22/004328
Date d'ajout
31/01/2022
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).