Entreprise : LA PUISSANCE SERVICES ECHAFAUDAGE - SIREN 822 057 071
Identité
Dénomination
LA PUISSANCE SERVICES ECHAFAUDAGE
SIREN (siège)
822 057 071
Date d'immatriculation au RNE
16/08/2016
Début d’activité
10/08/2016
Date de fin de la personne morale
15/08/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Montage, démontage d'échafaudages.Rénovation intérieure, petite maçonnerie.
Code APE
4399B - Travaux de montage de structures métalliques
Code APRM
4399BZ - Travaux de montage de structures métalliques
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
26 RUE DES RIGOLES 75020 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SERVICE PLUS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Konga Lodiha EMMANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Villiers-le-Bel
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/08/2016
Siret
82205707100018
Code APE
4399B - Travaux de montage de structures métalliques
Code APRM
4399BZ - Travaux de montage de structures métalliques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Montage, démontage d'échafaudages.Rénovation intérieure, petite maçonnerie.
Code APRM
4399BZ - Travaux de montage de structures métalliques
Code APRM
4399BZ - Travaux de montage de structures métalliques
Adresse
26 RUE DES RIGOLES
75020 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2016B188308
Date d'ajout
07/05/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 07/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B188306
Date d'ajout
13/06/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 13/06/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201801459, date de cessation des paiements le 09/05/2018, et a désigné Mme Marie-france Gaujal-Joseph : Juge Commissaire, liquidateur SCP CANET en la personne de Me Patrick Canet 53 bis quai des Grands Augustins 75006 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J065 2019-05-07 Ouverture liquidation judiciaire 2020-09-22 GREFFE DE PARIS GREFFE DE PARIS,J070 2019-05-07 Prononciation liquidation judiciaire 2020-09-22 GREFFE DE PARIS GREFFE DE PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).