Entreprise : BOUCHON SUR LE QUAI - SIREN 821 839 388
Identité
Dénomination
BOUCHON SUR LE QUAI
SIREN (siège)
821 839 388
Date d'immatriculation au RNE
02/08/2016
Début d’activité
19/07/2016
Date de fin de la personne morale
01/08/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Bar, pub, restaurant (préparation de plats, sur place)
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
44 QUAI DOCTEUR GAILLETON 69002 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KILERDJIAN FABIEN , SAHAG , ROGER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/07/2016
Siret
82183938800013
Nom commercial
LE BOUCHON SUR LE QUAI
Enseigne
LES PINUPS
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Bar, pub, restaurant (préparation de plats, sur place)
Adresse
44 QUAI DOCTEUR GAILLETON
69002 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/073896
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23/09/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/073847
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23/09/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F21/061439
Date d'ajout
03/08/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/08/2021 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F20/058449
Date d'ajout
15/10/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 15/10/2020 prononçant la faillite personnelle de Monsieur KILERDJIAN Fabien Sahag Roger pour une durée de 10 ans.
Numéro d'observation
F19/067314
Date d'ajout
29/11/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/11/2019 de report de la date de cessation des paiements. Nouvelle Date de cessation des paiements : 31/01/2017
Numéro d'observation
F18/013896
Date d'ajout
22/03/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 22/03/2018 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : La Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon. Date de cessation des paiements : 15/01/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).