Entreprise : ESTEVE - SIREN 821 588 829
Identité
Dénomination
ESTEVE
SIREN (siège)
821 588 829
Date d'immatriculation au RNE
19/07/2016
Début d’activité
05/07/2016
Date de fin de la personne morale
18/07/2115
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2017
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Activité de holding, acquisition, administration de biens patrimoniaux mobiliers et immobiliers.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
639700 EUR
Adresse du siège
CHE SAINT JOSEPH 30300 FOURQUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GORI STEPHANE , JEAN , YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Fourques
Nom, Prénom(s)
GORI MATHILDE , EMILIA , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1996
Commune de résidence
Fourques
Nom, Prénom(s)
GORI JULIEN , EMMANUEL , HELENI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/2000
Commune de résidence
Fourques
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/07/2016
Siret
82158882900019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Activité de holding, acquisition, administration de biens patrimoniaux mobiliers et immobiliers.
Autres Activités
Activité de holding, acquisition, administration de biens patrimoniaux mobiliers et immobiliers.
Adresse
CHE SAINT JOSEPH
30300 , FOURQUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/011702
Date d'ajout
25/03/2021
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur GORI Stéphane Ancienne Adresse : Quartier des Mas Nord La Plaine Nord 30300 FOURQUES Nouvelle Adresse : Quartier des Mas Nord Chemin Saint-Joseph La Plaine Nord 30300 FOURQUES
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/011702
Date d'ajout
25/03/2021
Description
A compter du 26.02.2021 : Modification relative aux associés de société civile : MARQUES Laure Angeline nom d'usage : GORI Laure n'est plus Associé GORI Mathilde Emilia Marie nom d'usage : GORI Mathilde devient Associé GORI Julien Emmanuel Heleni nom d'usage : GORI Julien devient Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).