Entreprise : MARGO & ASSOCIES - SIREN 821 417 946
Identité
Dénomination
MARGO & ASSOCIES
SIREN (siège)
821 417 946
Date d'immatriculation au RNE
11/07/2016
Début d’activité
07/07/2016
Date de fin de la personne morale
10/07/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Achat et vente détail notamment par internet de tous articles et produits marchands non réglementés
Code APE
4791B - Vente à distance sur catalogue spécialisé
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
243 CHE DE LA CIGALE 30900 NIMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES DE L'ERMITAGE BAT A
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GERNEZ JEAN-CLAUDE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/07/2016
Siret
82141794600026
Nom commercial
MYWAFFCOMPANY
Enseigne
MON AGENCE & MOI
Code APE
4791B - Vente à distance sur catalogue spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat et vente détail notamment par internet de tous articles et produits marchands non réglementés
Adresse
243 CHE DE LA CIGALE
30900 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES DE L'ERMITAGE BAT A
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/02/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/07/2016
Siret
82141794600018
Nom commercial
MON AGENCE & MOI
Enseigne
MON AGENCE & MOI
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
38 B AV JEAN-JAURES
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/026705
Date d'ajout
28/08/2024
Description
Par ordonnance en date du 28/08/2024, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné Liquidateur judiciaire : SELARL BLEU SUD représentée par Maître JULIA Anita 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/005534
Date d'ajout
08/02/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 08/02/2022 prononçant la conversion en liquidation judiciaire, désignant en qualité de Liquidateur judiciaire la SELARL BRMJ en la personne de Maître ROUSSEL Bernard demeurant 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes.
Numéro d'observation
F21/038397
Date d'ajout
10/11/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 10/11/2021 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes. . Date de cessation des paiements : 10/06/2020
Numéro d'observation
F20/005525
Date d'ajout
09/03/2020
Description
Nom de domaine Internet : ww.mywaffcompany.com
Numéro d'observation
F20/005525
Date d'ajout
09/03/2020
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 38 B Avenue Jean Jaurès 30900 NIMES au Résidence de l'Ermitage 243 Chemin de la Cigale Bâtiment A 30900 NIMES à compter du 14/02/2020
Numéro d'observation
F20/005525
Date d'ajout
09/03/2020
Description
Modification de(s) principale(s) activité(s) : Ancienne(s) activité(s) :Agent immobilier pour les transactions, terrains et fonds de commerce. Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. Nouvelle(s) activité(s) :Achat et vente détail notamment par internet de tous articles et produits marchands non réglementés à compter du 14/02/2020
Numéro d'observation
F20/005525
Date d'ajout
09/03/2020
Description
Modification du nom commercial de l'établissement sis : Résidence de l'Ermitage 243 Chemin de la Cigale Bâtiment A 30900 NIMES Ancien nom commercial : MON AGENCE & MOI Nouveau nom commercial : MYWAFFCOMPANY à compter du 14/02/2020
Numéro d'observation
F20/005525
Date d'ajout
09/03/2020
Description
Modification relative aux dirigeants KMIEC Corinne Jeannette nom d'usage : KMIEC Corinne n'est plus président GERNEZ Jean-Claude nom d'usage : GERNEZ Jean-Claude devient président à compter du 14/02/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).