Entreprise : FINANCIERE 3T B - SIREN 821 205 929
Identité
(Entreprise radiée le 09/03/2021)
Dénomination
FINANCIERE 3T B
SIREN (siège)
821 205 929
Date d'immatriculation au RNE
27/06/2016
Date de fin de la personne morale
26/06/2115
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
845983.77 EUR
Adresse du siège
13 CHE DU PONTET 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU PONTET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERKENS CHRISTOPH
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC - SA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/07/2016
Siret
82120592900028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
176 RTE DE BALAN
01120 , DAGNEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DOMBES COTIERES ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/08/2018
Siret
82120592900036
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
13 CHE DU PONTET
69380 , CIVRIEUX D'AZERGUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU PONTET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/07/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/06/2016
Siret
82120592900010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l'apport d'actions ou d'autres valeurs mobilières dans toutes sociétés.
Adresse
20 PL 20 place Vendôme
75001 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13448
Date d'ajout
21/09/2018
Description
Radiation d'office (article R.123-134 c.com)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B149855
Date d'ajout
04/08/2016
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Bourg en Bresse SOUS LE NUMERO 2016B1045
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).