Entreprise : SCA LA POUDRERIE - SIREN 821 133 170
Identité
(Entreprise radiée le 06/10/2021)
Dénomination
SCA LA POUDRERIE
SIREN (siège)
821 133 170
Date d'immatriculation au RNE
23/06/2016
Date de fin de la personne morale
22/06/2115
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1746750 EUR
Adresse du siège
17 RUE FRANCIS LERAY 44000 NANTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BICHON STEEVE , FABRICE , CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
ALLAIRE ANTOINE , EMILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
GAUTHIER ERIC , THIERRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
CADIOU CLEMENT , BAPTISTE , YANN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1984
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
BARREAU LAURENCE , JEANNINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
MOREIRA MELANIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1986
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
CIPRIS FABIEN , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
POUPLIER CHRISTINE , BERNADETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
QUESNEL MATHIAS , FRANCK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
LE GAL CELINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
BEILLEVAIRE CARMEN , LEA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
SAUNIER-LUCE MARIE , EVE , JEANNE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
SCI FRANCIS LERAY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
Les Mabarézolés
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
SAINT JEAN DE BOISEAU
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/06/2016
Siret
82113317000018
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la réhabilitation, la division et l'attribution en jouissance et en propriété, la gestion et l'entretien de biens immobiliers
Adresse
17 RUE 17-23 rue Francis Leray
44000 , Nantes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
06/10/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 29-04-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/10/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 29-04-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : Informateur Judiciaire DU : 04-06-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).