Entreprise : MO- BELLEY - SIREN 821 078 615
Identité
Dénomination
MO- BELLEY
SIREN (siège)
821 078 615
Date d'immatriculation au RNE
08/07/2016
Début d’activité
10/06/2016
Date de fin de la personne morale
07/07/2115
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2017
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Commerce générale d'épicerie.
Code APE
4711B - Commerce d'alimentation générale
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
30 RUE TRUFFAUT 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Kuzmicz ADAM , LUKASZ
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/06/2016
Siret
82107861500019
Code APE
4711B - Commerce d'alimentation générale
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce générale d'épicerie.
Adresse
30 RUE TRUFFAUT
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2016B160349
Date d'ajout
26/11/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 26/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
13/10/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 13/10/2016 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201602457 désigne liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris, maintient M. Franck Sabet, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SCP Le Guernevé-Hunsinger en la personne de Me Laurent Le Guernevé
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
15/09/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 15/09/2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201602457 date de cessation des paiements le 30/06/2016, et a désigné juge commissaire : M. Franck Sabet, juge commissaire suppléant : Mme Noëlle Bogureau, administrateur : SCP Le Guernevé-Hunsinger en la personne de Me Laurent Le Guernevé 41 rue du Four 75006 Paris, avec pour mission : de gérer, mandataire judiciaire : SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 15/03/2017, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).