Entreprise : TECNOQUARK FRANCE - SIREN 820 948 644
Identité
Dénomination
TECNOQUARK FRANCE
Sigle
TF
SIREN (siège)
820 948 644
Date d'immatriculation au RNE
16/06/2016
Début d’activité
01/06/2016
Date de fin de la personne morale
15/06/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prise de participation dans des sociétés industrielles, commerciales ou de services françaises ou étrangères, la gestion de ces participations, la prestation de service de conseils et la participation active à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle des filiales.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital minimum
10000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DU PONT-LONG 64160 MORLAAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE BERLANNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAIVRE DUBOS ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Pau
Dénomination
TECNOQUARK TRUST S.A.
Qualité
Président de SAS
Dénomination
CABINET PERES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Pau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2016
Siret
82094864400019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation dans des sociétés industrielles, commerciales ou de services françaises ou étrangères, la gestion de ces participations, la prestation de service de conseils et la participation active à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle des filiales.
Autres Activités
Prise de participation dans des sociétés industrielles, commerciales ou de services françaises ou étrangères, la gestion de ces participations, la prestation de service de conseils et la participation active à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle des filiales.
Adresse
6 RUE DU PONT-LONG
64160 , MORLAAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE BERLANNE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
14406
Date d'ajout
09/12/2021
Description
Résolution du plan de sauvegarde et prononcé de la liquidation judiciaire Liquidation judiciaire sur résolution du plan de sauvegarde par un jugement en date du 07/12/2021. Date provisoire de cessation des paiements : 08/12/2020 Liquidateur : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître François LEGRAND demeurant à Pau 3, Place Albert 1er chez qui les déclarations de créances sont à déposer dans les 2 mois suivant la parution au BODACC Date d'effet : 07/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10137
Date d'ajout
15/12/2020
Description
Adoption d'un plan de sauvegarde Arrêt du plan de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 08/12/2020.Commissaire à L'exécution du plan SELARL EKIP'prise en la personne de Maître François LEGRAND demeurant à Pau 3, Place Albert 1er. Date d'effet : 08/12/2020
Numéro d'observation
5106
Date d'ajout
21/07/2020
Description
Prolongement de la période d'observation (sauvegarde) Le Tribunal de commerce de Pau a prononcé le 07/07/2020, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 12/03/2020
Numéro d'observation
7213
Date d'ajout
13/09/2019
Description
Prolongement de la période d'observation (sauvegarde) Le tribunal de commerce de Pau par un jugement du 10/09/2019 a prononcé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 12/09/2019
Numéro d'observation
2286
Date d'ajout
14/03/2019
Description
(Ouverture d'une procédure de) Sauvegarde Le tribunal de commerce de Pau par jugement du 12/03/2019 a ouvert une procédure de sauvegarde et a désigné la SELARL FRANCOIS LEGRAND représentée par Maître François LEGRAND demeurant à Pau 3, Place Albert 1er Pau en qualité de mandataire . Les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la parution au BODACC du jugement d'ouverture pour déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire désigné. Date d'effet : 12/03/2019
Numéro d'observation
3333
Date d'ajout
18/05/2017
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 25/04/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).