Entreprise : FLYVIEW PARIS - SIREN 820 719 219
Identité
Dénomination
FLYVIEW PARIS
Sigle
FLYVIEW PARIS
SIREN (siège)
820 719 219
Date d'immatriculation au RNE
03/06/2016
Début d’activité
27/05/2016
Date de fin de la personne morale
02/06/2115
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
La gestion d'installations de loisirs et l'exploitation d'activités à vocation récréative et culturelle et notamment l'exploitation d'une attraction touristique à Paris permettant aux visiteurs un survol virtuel au-dessus des monuments de la ville.
Code APE
9321Z - Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Capital social
1385328.34 EUR
Adresse du siège
30 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SKYTOUR PARIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Louis MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
Dodin REGIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Lostis ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Le Port-Marly
Nom, Prénom(s)
Rollin ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1984
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Oziel SOPHIE
Nom d'usage
Dupuich
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Andilly
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/05/2016
Siret
82071921900025
Code APE
9321Z - Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La gestion d'installations de loisirs et l'exploitation d'activités a vocation récréative et culturelle et notamment l'exploitation d'une attraction touristique à Paris permettant aux visiteurs un survol virtuel au-dessus des monuments de la ville.
Adresse
30 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75002 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SKYTOUR PARIS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/05/2016
Siret
82071921900017
Code APE
9321Z - Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Adresse
139 RUE SAINT-DENIS
92700 , COLOMBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2017B3004342
Date d'ajout
18/09/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS, a prononcé, en date du 18-09-2024, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le numéro P202402903, date de cessation des paiements 31-07-2024, et a désigné juge-commissaire : Mme Pascale Cholmé , liquidateur : SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Marc-Antoine Rey, 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, , administrateur : SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me Marine Pace, 22 rue de l'Arcade 75008 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement. Avec poursuite d'activité jusqu'au 18/12/2024.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2017B3004340
Date d'ajout
14/06/2024
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 14/06/2024 modifiant le plan de redressement.
Numéro d'observation
2017B3004338
Date d'ajout
13/10/2023
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 13/10/2023 modifiant le plan de redressement.
Numéro d'observation
2017B3004328
Date d'ajout
09/08/2023
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 20-04-2023
Numéro d'observation
2017B3004326
Date d'ajout
31/03/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 31/03/2023, arrêtant le plan de redressement, désigne Mme Sophie Dupuich, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 9 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SELARL 2M et ASSOCIES en la personne de Me Marine Pace 22 rue de l'Arcade 75008 Paris, met fin à la mission de SELARL 2M et ASSOCIES en la personne de Me Marine Pace , 22 rue de l'Arcade 75008 Paris , Administrateur , maintient ,SELARL BDR & Associés en la personne de Me Marc-Antoine Rey , 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris , Mandataire judiciaire, sous le numéro P202101447
Numéro d'observation
2017B3004323
Date d'ajout
29/09/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 29/09/2022 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 30/09/2022, soit jusqu'au 30/03/2023
Numéro d'observation
2017B3004321
Date d'ajout
17/03/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17/03/2022 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 30/03/2022, soit jusqu'au 30/09/2022
Numéro d'observation
2017B3004312
Date d'ajout
30/09/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 30/09/2021 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202101447 date de cessation des paiements le 16/09/2021, et a désigné juge commissaire : Mme Pascale Cholmé, administrateur : SELARL 2M et Associés en la personne de Me Marine Pace 22 rue de l'Arcade 75008 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SAS BDR & ASSOCIES en la personne de Me Marc-Antoine Rey 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 30/03/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
39926
Date d'ajout
26/12/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS
Numéro d'observation
2017B300431
Date d'ajout
22/12/2017
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
37775
Date d'ajout
03/06/2016
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).