Entreprise : FLARISALIER HOLDING - SIREN 820 692 234
Identité
(Entreprise radiée le 11/01/2024)
Dénomination
FLARISALIER HOLDING
SIREN (siège)
820 692 234
Date d'immatriculation au RNE
02/06/2016
Fermeture de l'établissement - 82069223400017
- Date d'effet de la fermeture : 22/09/2023
Date de fin de la personne morale
01/06/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1031 CHE DES BELS 31660 BUZET-SUR-TARN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PILICOT XAVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Colomiers
Nom, Prénom(s)
BAILLOT ISABELLE
Nom d'usage
BAILLOT-WAGNON
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Buzet-sur-Tarn
Dénomination
CABINET PIERRE KULPA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
L'Union
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/09/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/04/2016
Siret
82069223400017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prestations de services concourant à la gestion commerciale, publicitaire, administrative, financière, comptable ou encore à la gestion des ressources humaines dans toutes entreprises. Prestations de services d'assistance, d'études et de conseils en matières financière, économique, comptable, administrative, juridique ; gestion, administration, exploitation, acquisition par tous moyens et cession de participations dans toutes sociétés exerçant dans tous domaines d'activités.
Adresse
1031 CHE 1031 Chemin des Bels
31660 , Buzet-sur-Tarn - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).