Entreprise : SOCIETET CIVILE IMMOBILIERE YAYALILY - SIREN 820 536 514
Identité
(Entreprise radiée le 23/05/2022)
Dénomination
SOCIETET CIVILE IMMOBILIERE YAYALILY
SIREN (siège)
820 536 514
Date d'immatriculation au RNE
26/05/2016
Date de fin de la personne morale
25/05/2115
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital minimum
10000 EUR
Adresse du siège
43 RUE JULES MASSENET 91420 MORANGIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA FERNANDES LURDES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Morangis
Nom, Prénom(s)
KONS YANNICK , GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Morangis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/05/2016
Siret
82053651400012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tout immeuble bâti ou non bâti, propriété, administration et exploitation par bail de tous immeubles bâtid ou non bâtis, financement de toutes acquisitions, la vente de tout immeuble.
Adresse
43 RUE 43 Rue Jules Massenet
91420 , Morangis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26711
Date d'ajout
23/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Evry le 23/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
82
Date d'ajout
22/11/2018
Description
Dissolution à compter du 27/07/2017 est nommée liquidatrice Mme DA SILVA FERNANDES Lurdes selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/072017 siège de la liquidation est fixé 43 rue Jules Massenet 91420 MORANGIS. parution de la publicité légale dans le Journal Spécial des Sociétés en date du 30/12/2017. Annonce rectifiée en date du 24/11/2018.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).