Entreprise : 2031 - SIREN 820 520 989
Identité
(Entreprise radiée le 31/01/2020)
Dénomination
2031
SIREN (siège)
820 520 989
Date d'immatriculation au RNE
30/05/2016
Fermeture de l'établissement - 82052098900022
- Date d'effet de la fermeture : 27/12/2019
Fermeture de l'établissement - 82052098900014
- Date d'effet de la fermeture : 19/02/2018
Date de fin de la personne morale
29/05/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
23 RUE DUMONT D URVILLE 75116 PARIS 16 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
23-25
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Canuel OLIVIER , MARIE , PIERRE , CLAUDE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Dubois OLIVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Bois-Colombes
Dénomination
CEGB EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Vincennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/05/2016
Siret
82052098900014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
55 AV MARCEAU
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/05/2016
Siret
82052098900022
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, quels qu'en soient la nature juridique ou l'objet par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement, la gestion de ses participations, assistance aux sociétés de son groupe, conseil aux entreprises, l'acquisition, la gestion, l'administration, la mise en valeur, la transformation, la location de tous immeubles ou biens immobiliers
Adresse
23 RUE 23/25 rue Dumont d'Urville
75116 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
23-25
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2016B1250115
Date d'ajout
31/01/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B1250112
Date d'ajout
03/12/2019
Description
Associé unique la société OLEA HOLDING FRANCE 23/25 rue Dumont d'Urville 820 520 989 RCS Paris
Numéro d'observation
2016B1250110
Date d'ajout
03/12/2019
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 13-11-2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).