Entreprise : PIQUE-ASSIETTE - SIREN 820 513 117
Identité
Dénomination
PIQUE-ASSIETTE
SIREN (siège)
820 513 117
Date d'immatriculation au RNE
25/05/2016
Date de fin de la personne morale
24/05/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
13400 EUR
Adresse du siège
2 RUE WINSTON CHURCHILL 02000 LAON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TINGAUD ALLISTER , DAVID
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1989
Commune de résidence
Laon
Nom, Prénom(s)
GACQUERRE FANNY , CHANTAL , YVONNE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1991
Commune de résidence
Laon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/09/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/05/2016
Siret
82051311700011
Code APE
6312Z - Portails Internet
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Service de mise en relation de personnes souhaitant partager les repas en tout genre et les frais et prestations associés ; mise en place d'un système d'avis communautaire entre membres.
Adresse
2 RUE 2 rue Winston Churchill
02000 , Laon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
06/09/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 06/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
29/04/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 26-04-2019 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2019/6273 désigne liquidateur SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Guillaume RANDOUX 2, Place des Campions 02100 SAINT-QUENTINnom du juge-commissaire Monsieur . Georges MACAREZ met fin a la mission de l'administrateur SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître Laurent MIQUEL.Met fin à la période d'observation .
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/03/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé en date du 01/03/2019 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019/6273 date de cessation des paiements le 22/02/2019, et a désigné juge commissaire : Monsieur . Georges MACAREZ, administrateur : SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître Laurent MIQUEL 44 Rue Jean Jaurès 02100 Saint-Quentin, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Guillaume RANDOUX 2, Place des Campions 02100 SAINT-QUENTIN, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 01.09.2019, et a ouvert une période d'observation expirant le 01/09/2019, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).