Entreprise : SCI LA MERNAZ - SIREN 820 471 506
Identité
(Entreprise radiée le 12/07/2019)
Dénomination
SCI LA MERNAZ
SIREN (siège)
820 471 506
Date d'immatriculation au RNE
24/05/2016
Fermeture de l'établissement - 82047150600015
- Date d'effet de la fermeture : 27/06/2019
Date de fin de la personne morale
23/05/2115
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1200 EUR
Adresse du siège
289 RTE DES PUTHEYS 74110 MORZINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARREAU VALENTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1998
Commune de résidence
Essert-romand
Nom, Prénom(s)
MONTEGANI LEO , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1990
Commune de résidence
Montriond
Nom, Prénom(s)
OBERSON ALIZEE , DENISE , SIMONE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1990
Commune de résidence
Morzine
Nom, Prénom(s)
MONTEGANI ANTOINE , HERVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1992
Commune de résidence
Morzine
Nom, Prénom(s)
OBERSON MELODIE , TIPHAINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1992
Commune de résidence
Morzine
Nom, Prénom(s)
BAUD LOUIS , CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/2000
Commune de résidence
Morzine
Nom, Prénom(s)
OBERSON MEDERIC , ROGER , CLAUDIUS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1996
Commune de résidence
Morzine
Nom, Prénom(s)
BAUD QUENTIN , LEO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/2001
Commune de résidence
Morzine
Nom, Prénom(s)
BAUD MAXIME , FRANCOIS , CLAUDIUS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1997
Commune de résidence
Morzine
Nom, Prénom(s)
BAUD HERVE , CLAUDIUS , HENRI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Morzine
Nom, Prénom(s)
GARREAU MATHILDE , CORINNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/2000
Commune de résidence
Morzine
Nom, Prénom(s)
GARREAU ARTHUR , OLIVIER , CHARLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1996
Commune de résidence
Essert-romand
Nom, Prénom(s)
MONTEGANI CHARLINE , ELISABETH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
Annecy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/05/2016
Siret
82047150600015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, la gestion, l'administration et l'exploitation par bail location, sous-location ou autrement des biens et/ou droits immobiliers qui seront apportés à la société construits ou acquis par elle au cours de la vie sociale.
Adresse
289 RTE 289 route des Putheys
74110 , Morzine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5126
Date d'ajout
12/07/2019
Description
Radiation du RCS le 12/07/2019 avec effet au 29/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1127
Date d'ajout
15/02/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 15/10/2018 Liquidateur : BAUD Hervé, Claudius, Henri Le siège de la liquidation est fixé à : 289 route des Putheys 74110 Morzine Journal d'annonces légales : eco des pays de savoie en date du 11/01/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).