Entreprise : EBG - SIREN 820 375 970
Identité
Dénomination
EBG
SIREN (siège)
820 375 970
Date d'immatriculation au RNE
16/05/2016
Début d’activité
16/05/2016
Date de fin de la personne morale
23/05/2115
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Maçonnerie gros oeuvre enduits
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
5 B RUE HENRI BARBUSSE 93300 AUBERVILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORGES FURTADO PAULO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1986
Commune de résidence
Pantin
Nom, Prénom(s)
KAYA AYHAN
Nom d'usage
KAYA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
LORIENT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/05/2016
Siret
82037597000028
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Maçonnerie gros oeuvre enduits
Adresse
5 B RUE HENRI BARBUSSE
93300 , AUBERVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/05/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/05/2016
Siret
82037597000010
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale règlementée
Activité principale
MACONNERIE GROS OEUVRE ENDUITS
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
5 RUE DOCTEUR CALMETTE
56100 , LORIENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
41304
Date d'ajout
31/05/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31/05/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me Legras De Grandcourt Patrick
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11840
Date d'ajout
12/02/2021
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Bobigny en date du 12/02/2021, prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. , à l'encontre de M. Paulo BORGES FURTADO, pour une durée de 3 ans
Numéro d'observation
33988
Date d'ajout
10/10/2019
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Numéro d'observation
28037
Date d'ajout
09/10/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny prononce en date du 09/10/2019 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2019J01823 , date de cessation des paiements le 27/03/2019 , désigne liquidateur Me Legras De Grandcourt Patrick 99 Rue Pierre SEMARD 93000 Bobigny , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
79223
Date d'ajout
07/06/2019
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
66945
Date d'ajout
16/05/2019
Description
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
Numéro d'observation
96116
Date d'ajout
19/11/2018
Description
Pli Non Distribuable Sur constatation du greffier suite a la relance pour le non dépôt du document relatif au(x) bénéficiaire(s) effectif(s)
Numéro d'observation
6595
Date d'ajout
13/07/2018
Description
Radiation du RCS le 13/07/2018 avec effet au 28/05/2018 Transfert du siège social et de l'établissement principal du 5 rue du Docteur Calmette 56100 Lorient au 5 bis rue Henri Barbusse, 93300 Aubervilliers
Numéro d'observation
49027
Date d'ajout
10/07/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet le 28/05/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).