Entreprise : OPSIANE - SIREN 820 333 565
Identité
(Entreprise radiée le 09/08/2021)
Dénomination
OPSIANE
SIREN (siège)
820 333 565
Date d'immatriculation au RNE
31/05/2016
Fermeture de l'établissement - 82033356500027
- Date d'effet de la fermeture : 09/08/2021
Fermeture de l'établissement - 82033356500019
- Date d'effet de la fermeture : 09/02/2017
Date de fin de la personne morale
30/05/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE 75017 PARIS 17 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9-11
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Mota RICHARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
La Rochelle
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/02/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2016
Siret
82033356500019
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
3 RUE TROYON
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2016
Siret
82033356500027
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prestations de conseils.
Adresse
9 RUE 9-11 rue Anatole De La Forge
75017 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9-11
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2016B1264019
Date d'ajout
17/05/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 16/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B1264017
Date d'ajout
29/09/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 29/09/2021, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202101435, date de cessation des paiements le 15/09/2021, et a désigné M. Charles-henri Le Chevalier : Juge Commissaire, liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Sabine Rocher 5 rue de Palestro 75002 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2016B1264014
Date d'ajout
09/08/2021
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Numéro d'observation
2016B1264012
Date d'ajout
10/05/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 et R123-168 du code de commerce (information de la société de domiciliation).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).