Entreprise : MACUMBA - SIREN 820 233 419
Identité
Dénomination
MACUMBA
SIREN (siège)
820 233 419
Date d'immatriculation au RNE
08/06/2016
Début d’activité
05/05/2016
Date de fin de la personne morale
07/06/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'une discothèque, restaurant, bar, piste de danse, brasserie, pub, café, organisation de cours de danse.
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
80 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Casery LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Laffon AURELIEN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Truttmann GUILLAUME
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Paris
Dénomination
H C A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/05/2016
Siret
82023341900010
Nom commercial
MACUMBA
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'une discothèque, restaurant, bar, piste de danse, brasserie, pub, café, organisation de cours de danse.
Adresse
80 QUAI DE JEMMAPES
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2016B1340911
Date d'ajout
20/02/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 20/02/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B134098
Date d'ajout
01/08/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 01/08/2017 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201700424 désigne liquidateur SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Xavier Brouard 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, maintient M. Patrick Coupeaud, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELAS Ascagne AJ en la personne de Me Julie Lavoir
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
09/02/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 09/02/2017 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201700424 date de cessation des paiements le 18/01/2017, et a désigné juge commissaire : M. Patrick Coupeaud, juge commissaire suppléant : M. Georges Peyrou, administrateur : SELAS ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Xavier Brouard 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 09/08/2017, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).