Entreprise : MO-CLICHY - SIREN 820 176 030
Identité
Dénomination
MO-CLICHY
SIREN (siège)
820 176 030
Date d'immatriculation au RNE
11/05/2016
Début d’activité
05/05/2016
Date de fin de la personne morale
10/05/2115
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2017
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Le commerce général d'épicerie en e-commerce et de vente en ligne.
Code APE
4791A - Vente à distance sur catalogue général
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
39 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Kuzmicz ADAM
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/05/2016
Siret
82017603000014
Code APE
4791A - Vente à distance sur catalogue général
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le commerce général d'épicerie en e-commerce et de vente en ligne.
Adresse
39 AV DE LA REPUBLIQUE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2016B1119011
Date d'ajout
26/11/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 26/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
13/10/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 13/10/2016 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201602458 désigne liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris, maintient M. Franck Sabet, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SCP Le Guernevé-Hunsinger en la personne de Me Laurent Le Guernevé
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
15/09/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 15/09/2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201602458 date de cessation des paiements le 30/06/2016, et a désigné juge commissaire : M. Franck Sabet, juge commissaire suppléant : Mme Noëlle Bogureau, administrateur : SCP Le Guernevé-Hunsinger en la personne de Me Laurent Le Guernevé 41 rue du Four 75006 Paris, avec pour mission : de gérer, mandataire judiciaire : SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 15/03/2017, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).