Entreprise : W RESTAURANTS FRANCE - W.R.F. - SIREN 820 148 922
Identité
Dénomination
W RESTAURANTS FRANCE - W.R.F.
SIREN (siège)
820 148 922
Date d'immatriculation au RNE
06/05/2016
Début d’activité
28/04/2016
Date de fin de la personne morale
05/05/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession sous toutes formes de valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
29 RUE TAITBOUT 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Glories JEAN-MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CASES LOISIRS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDITINVEST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/04/2016
Siret
82014892200017
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession sous toutes formes de valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères.
Adresse
29 RUE TAITBOUT
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2016B108298
Date d'ajout
30/09/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 30/09/2020 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B108296
Date d'ajout
29/05/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 29/05/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201901384, date de cessation des paiements le 29/11/2017, et a désigné M. Pierre Dutrieu : Juge Commissaire, liquidateur SELARL ACTIS Mandataires judiciaires en la personne Me Julie Perrot 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).