Entreprise : LANEFRANQUE SOLUTIONS - SIREN 820 107 191
Identité
Dénomination
LANEFRANQUE SOLUTIONS
Sigle
L.S.
SIREN (siège)
820 107 191
Date d'immatriculation au RNE
03/05/2016
Début d’activité
29/04/2016
Date de fin de la personne morale
02/05/2115
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2017
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Achat, vente, import, export, location sans chauffeur et gestion locative de tous véhicules terrestres, bateaux, véhicules nautiques à moteur, accessoires et toutes autres prestations liées à l'activité exercée.
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
37 RUE DE POMMARD 75012 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Barbet GILLES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/04/2016
Siret
82010719100018
Nom commercial
CAPITAL LEASE
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, import, export, location sans chauffeur et gestion locative de tous véhicules terrestres, bateaux, véhicules nautiques à moteur, accessoires et toutes autres prestations liées à l'activité exercée.
Adresse
37 RUE DE POMMARD
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2016B1055513
Date d'ajout
12/05/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 12/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B105559
Date d'ajout
10/04/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 10/04/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201800903, date de cessation des paiements le 27/03/2018, et a désigné : juge commissaire M. Louis-noël Chenu liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
2016B105556
Date d'ajout
29/01/2018
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 01-12-2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).