Entreprise : BSF INVEST - SIREN 820 106 334
Identité
Dénomination
BSF INVEST
SIREN (siège)
820 106 334
Date d'immatriculation au RNE
04/05/2016
Début d’activité
26/04/2016
Date de fin de la personne morale
03/05/2115
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Prise de participation au capital d'entreprises et animation à la conduite de la politique du groupe et toutes missions de direction générale autant dans le domaine opérationnel que technique.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
132500 EUR
Adresse du siège
AV DE BERLIN 83870 SIGNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D'ACTIVITES DE SIGNES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAIRA DAVID
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Signes
Nom, Prénom(s)
CASTERAS CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
La Ciotat
Nom, Prénom(s)
FRANCHI JEAN-CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
LE DEAN SYLVAIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Le Castellet
Nom, Prénom(s)
SCHMITT MICKAEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1981
Commune de résidence
Saint-Cyr-sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/04/2016
Siret
82010633400015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation au capital d'entreprises et animation à la conduite de la politique du groupe et toutes missions de direction générale autant dans le domaine opérationnel que technique.
Autres Activités
Prise de participation au capital d'entreprises et animation à la conduite de la politique du groupe et toutes missions de direction générale autant dans le domaine opérationnel que technique.
Adresse
AV DE BERLIN
83870 , SIGNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D'ACTIVITES DE SIGNES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/016531
Date d'ajout
08/10/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 08/10/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24321
Date d'ajout
01/02/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 01/02/2018 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2017J00385 désigne liquidateur Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon
Numéro d'observation
10241
Date d'ajout
08/08/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon , prononce en date du 08/08/2017 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J00385 , date de cessation des paiements le 04/08/2017 désigne Mandataire judiciaire Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon , , et ouvre une période d'observation expirant le 08/02/2018 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).