Entreprise : HUBWARE - SIREN 820 030 500
Identité
Dénomination
HUBWARE
SIREN (siège)
820 030 500
Date d'immatriculation au RNE
29/04/2016
Début d’activité
30/04/2016
Date de fin de la personne morale
28/04/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Programmation informatique
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Capital social
177.6 EUR
Adresse du siège
5 AV DES CHASSEURS 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Laporte ALEXIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1988
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
30/04/2016
Siret
82003050000046
Nom commercial
HUBWARE
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Programmation informatique
Autres Activités
Programmation informatique
Adresse
55 RUE LA BOETIE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/04/2017
Siret
82003050000038
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Programmation informatique.
Autres Activités
Programmation informatique.
Adresse
31 ALLEES JULES GUESDE
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Siège
Siret
82003050000020
Adresse
5 AV DES CHASSEURS
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/09/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/04/2016
Siret
82003050000012
Nom commercial
HUBWARE
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Activité principale
Programmation informatique
Adresse
5 RUE SAINT-BENOIT
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/010489
Date d'ajout
25/02/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 24/02/2022 arrêtant un plan de cession au profit de la SAS onepilot.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/010487
Date d'ajout
25/02/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 24/02/2022 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Antoine BARTI 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine
Numéro d'observation
2016B1038818
Date d'ajout
24/02/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 24/02/2022 arrête le plan de cession au profit de : Sas onepilot, . Sous le n° P202101784.
Numéro d'observation
2016B1038820
Date d'ajout
24/02/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 24/02/2022 la liquidation judiciaire sous le numéro P202101784, désigne liquidateur SCP BTSG en la personne de Me Antoine Barti 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, . Maintient Mme Christine Mariette juge commissaire, maintient SELARL FHB en la personne de Me Charlotte Fort 176 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine, dans ses fonctions d'administrateur judiciaire
Numéro d'observation
F21/060883
Date d'ajout
25/11/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 24/11/2021 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Antoine BARTI 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, Administrateur judiciaire : SELARL FHB prise en la personne de Me Charlotte FORT 176 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 08/11/2021
Numéro d'observation
2016B1038816
Date d'ajout
24/11/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 24/11/2021 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202101784 date de cessation des paiements le 08/11/2021, et a désigné juge commissaire : Mme Christine Mariette, administrateur : SELARL FHB en la personne de Me Charlotte Fort 176 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Antoine Barti 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, , et a ouvert une période d'observation expirant le 24/05/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).