Entreprise : SAGET LINVOSGES DIRECTEURS - SIREN 819 885 609
Identité
Dénomination
SAGET LINVOSGES DIRECTEURS
SIREN (siège)
819 885 609
Date d'immatriculation au RNE
22/04/2016
Début d’activité
20/04/2016
Date de fin de la personne morale
21/04/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Activité de holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
320000 EUR
Adresse du siège
17 RUE SAINT-DENIS 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
17-21
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bourgeois MARIE , FRANCOISE
Nom d'usage
Kerhuel
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
Le Belleguy FLORINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Colombes
Dénomination
APSIS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/04/2016
Siret
81988560900027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Holding
Autres Activités
Holding
Adresse
17 RUE SAINT-DENIS
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
17-21
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/07/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/2016
Siret
81988560900019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
64 RUE DU RANELAGH
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
66256
Date d'ajout
18/07/2024
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 28/06/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B096819
Date d'ajout
14/09/2022
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2022B10117
Numéro d'observation
92335
Date d'ajout
13/09/2022
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).